Названия центральных органов военной разведки:
Отдел 2-го генерал-квартирмейстера Главного управления Генштаба, ноябрь 1917 —май 1918.
Отдел агитации и разведки Революционного Полевого штаба при Ставке Верховного главнокомандующего, ноябрь 1917 — март 1918.
Разведывательное отделение Оперативного управления Высшего военного совета, март — сентябрь 1918.
Разведывательное отделение Оперативного отдела Народного комиссариата по военным делам РСФСР (Оперод Наркомвоена), май 1918 — сентябрь 1918.
Военно-статистический отдел Оперативного управления Всероссийского главного штаба (Всероглавштаба), май 1918 — сентябрь 1918.
Разведывательный отдел Штаба РВС Республики, сентябрь — октябрь 1918.
Регистрационное управление Полевого штаба РВС Республики, ноябрь 1918 — апрель 1921.
Разведывательное отделение (часть) Оперативного управления Полевого штаба РВС Республики, ноябрь 1918 — февраль 1921.
Разведывательное управление Штаба РККА, апрель 1921 — ноябрь 1922.
Разведывательный отдел Управления 1-го помощника начальника Штаба РККА, ноябрь 1922 — апрель 1924.
Разведывательное управление Штаба РККА, апрель 1924 — сентябрь 1926.
4-е управление Штаба РККА, сентябрь 1926 — август 1934.
Информационно-статистическое управление РККА, август — ноябрь 1934.
Разведывательное управление РККА, ноябрь 1934 — май 1939.
5-е управление НКО СССР, май 1939 — июнь 1940.
Разведывательное управление Генштаба Красной армии, июнь 1940 — февраль 1942.
Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Красной армии, февраль — сентябрь 1942.
Управление войсковой разведки Генштаба Красной армии, сентябрь 1942 — февраль 1943.
Разведывательное управление Генштаба Красной армии, февраль 1943 — июнь 1945.
Главное разведывательное управление Красной армии, сентябрь 1942 — июнь 1945.
Главное разведывательное управление Генштаба Красной армии, июнь 1945 — 1946.
Главное разведывательное управление Генштаба ВС СССР, 1946-1947.
Комитет информации (КИ) при СМ СССР, 1947-1949.
Главное разведывательное управление Генштаба ВС СССР, 1949-1950.
Главное разведывательное управление Генштаба Советской армии, 1950-1955.
Главное разведывательное управление Генштаба ВС СССР, 1955-1991.
Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ, 1991 — по настоящее время.
Подробней см. Структура и кадры центральных органов военной разведки, по годам. Здесь же - репрессированные разведчики:
Постников Борис Петрович + 21.11.1941
Постников Борис Петрович. 1895, г. Варшава — 21.11.1941, г. Саратов.
Русский. Из семьи военнослужащего. Полковой комиссар (23.03.1936). В РККА с 1918. Член компартии с 1917. Окончил кадетский корпус, школу прапорщиков, основной курс (1920-1922), Военную академию РККА (1920-1923).
В службе с 1916. Участник 1-й мировой войны. Прапорщик.
- Подробнее о Постников Борис Петрович + 21.11.1941
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Порецкий Игнатий Станиславович + 04.09.1937
Порецкий Игнатий Станиславович (Натан Маркович Порецкий; пс.: Людвиг, Рейсс). 01.01.1899, г. Львов — 04.09.1937, Лозанна, Швейцария.
Еврей. Из служащих. Капитан госбезопасности (1935). В РККА с 1921. Член компартии с 1921. Окончил гимназию во Львове (1917), четыре семестра юридического факультета Венского университета (1917-1919), специальные курсы при Военной академии им. М. В. Фрунзе (1927).
В гимназии примкнул к революционному движению. Связник Коминтерна, находился на нелегальной работе в Польше (1920).
- Подробнее о Порецкий Игнатий Станиславович + 04.09.1937
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Попов-Татива Николай Михайлович + 10.12.1937
Попов-Татива Николай Михайлович. 22.10.1883, г. Санкт-Петербург —10.12.1937, пос. Коммунарка Московской области.
Русский. Из служащих. Профессор. В РККА с 1921. Беспартийный. Окончил Царскосельский лицей (1903), Лазаревский институт восточных языков (1903-1906), историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1907-1914). Владел английским, французским, немецким, арабским, турецким, японским, китайским и др. языками.
- Подробнее о Попов-Татива Николай Михайлович + 10.12.1937
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Поплавский Герман Дементьевич + 02.12.1937
Поплавский Герман Дементьевич (настоящее имя: Герман Демьянович Шиманюк; пс.: атаман Скоморох, Париш). 1892, д. Грабовец Вельского уезда Гродненской губернии —02.12.1937.
Белорус. Из крестьян. В РККА с 1927. Член компартии с 1925. Окончил в Минске Коммунистический университет при Центральной совпартшколе БССР (1926), КУКС по разведке при РУ штаба РККА (1927-1928).
Артист московского театра «Буфф».
- Подробнее о Поплавский Герман Дементьевич + 02.12.1937
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Поль Яков Христианович +08.04.1938
Поль Яков Христианович (Христофорович). 29.05.1900, г. Либава Курляндской губернии — 08.04.1938.
Латыш. Из крестьян. Военный инженер 1 ранга (17.01.1936). В РККА с 1919. Член компартии с 1919. Окончил реальное училище (1918), Петроградский военно- инженерный техникум (май 1919 — март 1920), Объединенную высшую военную школу 2-й ступени (октябрь 1920 — июль 1921), фортификационно-строительный факультет Военно-технической академии (сентябрь 1925 — апрель 1928). Владел немецким и английским языками.
- Подробнее о Поль Яков Христианович +08.04.1938
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Полуэктов-Прозоров Александр Иванович + 21.08.1937
Полуэктов-Прозоров Александр Иванович. 1885, г. Темир-Хан-Шур, ныне г. Буйнакск Дагестанской Республики — 21.08.1937, г. Москва.
Русский. Из рабочих. Майор (24.01.1936). В РККА с 1918-1919 и 1935. Член компартии с 1919. Окончил ремесленное училище (1905), военное училище.
Участник 1-й мировой войны (1914— 1917). Младший офицер. В 1917 как «ненадежный элемент» был послан в тыл на комплектование тяжелых батарей.
- Подробнее о Полуэктов-Прозоров Александр Иванович + 21.08.1937
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Покладок Михаил Кириллович + 09.04.1938
Покладок Михаил Кириллович (пс.: Михаил Иванович Асик). 11.08.1895, д. Цепинцы Вилейского уезда Виленской губернии — 09.04.1938, г. Хабаровск.
- Подробнее о Покладок Михаил Кириллович + 09.04.1938
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Познянский Леонид Петрович
Познянский Леонид Петрович. 07.02.1898 — ?
Русский. Из крестьян. Майор (23.07.1937). В РККА с 1918. Член компартии с 1917. Окончил гимназию (1916), 1-ю Московскую кавалерийскую школу (1921-1922), КУКС по разведке при РУ штаба РККА (1925).
Участник Октябрьской революции (1917). Красноармеец (1918-1919), командир взвода (1919-1921), в Ленинградском ВО: заведующий разведкой 22-го Воронежского кавалерийского полка 4-й Ленинградской кавалерийской дивизии (с октября 1922). Находился в запасе.
- Подробнее о Познянский Леонид Петрович
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Позднеев Дмитрий Матвеевич (Алексеев, 2012)
Позднеев Дмитрий Матвеевич. 26.01(07.02).1865, г. Орел — 20.10.1937, г. Ленинград.
Русский. Из семьи священника. Беспартийный. Окончил Орловскую духовную семинарию и историческое отделение Киевской духовной академии (1889), факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета по китайско-монгольско-маньчжурскому разряду (1889-1893).
- Подробнее о Позднеев Дмитрий Матвеевич (Алексеев, 2012)
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Поднек Карл Карлович + 10.02.1938
Поднек (Подниекс) Карл Карлович. 28.06(10.07).1896, Искюльская волость Рижского уезда Лифляндской губернии — 10.02.1938, г. Москва.
Латыш. Из крестьян. В РККА с 1918. Член компартии с 1919. Окончил Гатчинскую школу прапорщиков (1915—1916), курсы Наркомата финансов (1924).
В службе в 1915-1918. Участник 1-й мировой войны в составе 6-го Тукумсского латышского стрелкового полка. Поручик (1917).
Служил в РККА на командных должностях (1918-1919).
- Подробнее о Поднек Карл Карлович + 10.02.1938
- Войдите, чтобы оставлять комментарии