Названия центральных органов военной разведки:
Отдел 2-го генерал-квартирмейстера Главного управления Генштаба, ноябрь 1917 —май 1918.
Отдел агитации и разведки Революционного Полевого штаба при Ставке Верховного главнокомандующего, ноябрь 1917 — март 1918.
Разведывательное отделение Оперативного управления Высшего военного совета, март — сентябрь 1918.
Разведывательное отделение Оперативного отдела Народного комиссариата по военным делам РСФСР (Оперод Наркомвоена), май 1918 — сентябрь 1918.
Военно-статистический отдел Оперативного управления Всероссийского главного штаба (Всероглавштаба), май 1918 — сентябрь 1918.
Разведывательный отдел Штаба РВС Республики, сентябрь — октябрь 1918.
Регистрационное управление Полевого штаба РВС Республики, ноябрь 1918 — апрель 1921.
Разведывательное отделение (часть) Оперативного управления Полевого штаба РВС Республики, ноябрь 1918 — февраль 1921.
Разведывательное управление Штаба РККА, апрель 1921 — ноябрь 1922.
Разведывательный отдел Управления 1-го помощника начальника Штаба РККА, ноябрь 1922 — апрель 1924.
Разведывательное управление Штаба РККА, апрель 1924 — сентябрь 1926.
4-е управление Штаба РККА, сентябрь 1926 — август 1934.
Информационно-статистическое управление РККА, август — ноябрь 1934.
Разведывательное управление РККА, ноябрь 1934 — май 1939.
5-е управление НКО СССР, май 1939 — июнь 1940.
Разведывательное управление Генштаба Красной армии, июнь 1940 — февраль 1942.
Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Красной армии, февраль — сентябрь 1942.
Управление войсковой разведки Генштаба Красной армии, сентябрь 1942 — февраль 1943.
Разведывательное управление Генштаба Красной армии, февраль 1943 — июнь 1945.
Главное разведывательное управление Красной армии, сентябрь 1942 — июнь 1945.
Главное разведывательное управление Генштаба Красной армии, июнь 1945 — 1946.
Главное разведывательное управление Генштаба ВС СССР, 1946-1947.
Комитет информации (КИ) при СМ СССР, 1947-1949.
Главное разведывательное управление Генштаба ВС СССР, 1949-1950.
Главное разведывательное управление Генштаба Советской армии, 1950-1955.
Главное разведывательное управление Генштаба ВС СССР, 1955-1991.
Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ, 1991 — по настоящее время.
Подробней см. Структура и кадры центральных органов военной разведки, по годам. Здесь же - репрессированные разведчики:
Раквитц Герберт Робертович + 07.03.1939
Раквитц Герберт Робертович (пс.: Рудольф Штайфер). 12.02.1904, г.Лейпциг, Германия — 07.03.1939, г. Москва.
Немец. Из служащих. Член КПГ с 1924.
Работал в военном аппарате КПГ.
В распоряжении РУ штаба РККА — РУ РККА (1933-1937), «нелегальный зарубежный работник Разведупра», работал в Германии и других странах Европы. С 1937 в СССР.
Репрессирован 02.03.1938. Реабилитирован 16.05.1989.
Алексеев М.А., Колпакиди А.И., Кочик В.Я. Энциклопедия военной разведки. 1918-1945 гг. М., 2012, с. 644.
- Подробнее о Раквитц Герберт Робертович + 07.03.1939
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Радецкий Карл Петрович
Радецкий Карл Петрович (настоящая фамилия: Крумин; пс.: Андрей Петрович Зубилин). 22.09(04.10).1893, местечко Эгер Искюльской волости Рижского уезда Лифляндской губернии — ?
Латыш. Из рабочих. Интендант 1 ранга. В РККА с 1918. Член компартии с 1910. Окончил приходское училище, КУКС по разведке при РУ штаба РККА (октябрь 1926 —июль 1927).
Фельдшер 6-й Рижской городской больницы (до августа 1915), рабочий завода «Унион» в Москве (август 1915 — январь 1916).
- Подробнее о Радецкий Карл Петрович
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Радо Шандор
Радо Шандор (в СССР: Александр Гаврилович Радо; пс.: Фридрих Кеммель, Альберт, Дора, Игнатий Кулишер). 05.11.1899, Уйпешт, г. Будапешт, Австро-Венгрия — 20.08.1981, г. Будапешт, Венгрия.
Венгр. Из семьи торговца. В РККА с 1935. Член Компартии Венгрии (1918- 1919), КПГ (1919-1925), ВКП(б) (1925- 1927), КПГ с 1927. Окончил офицерскую школу крепостной артиллерии (1918).
- Подробнее о Радо Шандор
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Пунга Христофор Андреевич + 02.04.1938
Пунга Христофор Андреевич. 28.08.1892, Турлавская волость Гольдингенского уезда Курляндской губернии — 02.04.1938, пос. Коммунарка Московской области.
Латыш. Из крестьян. Полковник (13.12.1935). В РККА с 1918. Член компартии с 1917. Окончил Прибалтийскую учительскую семинарию (1914), Оренбургскую школу прапорщиков (апрель 1916), Московскую школу штабной службы (май — ноябрь 1919), Военнную академию РККА (1920-1923, с перерывом), Курсы усовершенствования высшего начсостава при Военной академии им. М. В. Фрунзе (1928). Владел немецким языком.
- Подробнее о Пунга Христофор Андреевич + 02.04.1938
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Панкратов Михаил Никанорович + 03.08.1937
Панкратов Михаил Никанорович. 1892, с. Богдановка ныне Орловской области — 03.08.1937, г. Москва.
Русский. Из крестьян. Военный юрист 1 ранга (23.03.1936). В РККА с 1936. Член компартии с 1918. Образование низшее.
Помощник начальника отделения 1-го (агентурного) отдела, секретный уполномоченный там же, начальник регистрационного отделения (1935-1937) РУ штаба РККА.
Репрессирован 15.05.1937. Реабилитирован 15.09.1956.
Алексеев М.А., Колпакиди А.И., Кочик В.Я. Энциклопедия военной разведки. 1918-1945 гг. М., 2012, стр. 581.
- Подробнее о Панкратов Михаил Никанорович + 03.08.1937
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Путна Витовт Казимирович (Алексеев, 2012)
Путна Витовт Казимирович. 31.03(12.04).1893, д. Мацконяй, ныне Литва — 12.06.1937, г. Москва.
Литовец. Из крестьян. Комкор (20.11.1935). В РККА с 1918. Член компартии с февраля 1917. Окончил школу прапорщиков (1917), Военно-академические курсы высшего комсостава (1923).
В службе с 1915. Участник 1-й мировой войны. Командир батальона. Прапорщик.
Участник Гражданской войны. Витебский военный комиссар (май — сентябрь 1918), комиссар 1-й Смоленской — 26-й стрелковой дивизии (сентябрь 1918 — май 1919), командир 228-го Карельского полка, затем 2-й бригады 26-й стрелковой дивизии (май — декабрь 1919), начальник 27-й Омской стрелковой дивизии (декабрь 1919 —сентябрь 1922).
- Подробнее о Путна Витовт Казимирович (Алексеев, 2012)
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Примаков Виталий Маркович (Алексеев, 2012)
Примаков Виталий Маркович (пс.: Ордынец, Лин, Генри Ален). 18(30).12.1897, м. Семеновка Новгород-Северского уезда Черниговской губернии — 12.06.1937, г. Москва.
Украинец. Из служащих. Комкор (20.11.1935). В РККА с 1918. Член компартии с 1914. окончил Высшие академические курсы при Военной академии РККА (октябрь 1922 — июль 1923).
Учась в Черниговской гимназии, приобщился к революционной деятельности. За распространение прокламаций арестован (февраль 1915) и приговорен к ссылке в Енисейскую губернию (1915-1917). Освобожден после Февральской революции.
- Подробнее о Примаков Виталий Маркович (Алексеев, 2012)
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Почтер Григорий Исаакович + 08.05.1939
Почтер Григорий Исаакович. 30.06.1899, г. Вильно — 08.05.1939, г. Москва.
Еврей. Из семьи врача. Майор. В РККА с 1920. Беспартийный. Окончил Виленское реальное училище (1915), КУКС по разведке при РУ штаба РККА (октябрь 1926 — июль 1927), оперативный факультет Военной академии им. М. В. Фрунзе (1934-1935). Владел польским, немецким, французским языками.
- Подробнее о Почтер Григорий Исаакович + 08.05.1939
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Похопень Бронислав Доминикович + 29.12.1937
Похопень Бронислав Доминикович. 1891, г. Варшава, Польша — 29.12.1937, Бутовский полигон Московской области.
Поляк. Из рабочих. Член компартии с марта 1917. В РККА с 1918. Окончил основной курс Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова (сентябрь 1926 —май 1929).
Работал в Варшаве на стройках: маляр, рабочий-строитель (1904-1914), тогда же активист Варшавского союза маляров (1909-1912), член этого профсоюза с 1910. За профработу сидел в тюрьме 6,5 месяцев в 1912.
- Подробнее о Похопень Бронислав Доминикович + 29.12.1937
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Похвалинский Борис Александрович + 15.03.1938
Похвалинский Борис Александрович (пс.: Веселов). 01.01.1893, г. Нижний Новгород — 15.03.1938, пос. Коммунарка Московской области.
Русский. Из служащих. В РККА с 1932. Член компартии с 1918. Окончил гимназию в Томске (1911), военное училище в Иркутске (июнь— декабрь 1916), вечернее отделение курсов марксизма-ленинизма (сентябрь 1932 — октябрь 1933). Владел английским языком.
Студент медицинского (1911-1913), юридического (1913-1916) факультетов Томского университета. Одновременно с учебой работал землемером в Томске (1912-1916).
- Подробнее о Похвалинский Борис Александрович + 15.03.1938
- Войдите, чтобы оставлять комментарии